Reports for Thomas Schwab
Mandates
Results for the name Thomas Schwab
Newest SOGC notifications: Thomas Schwab
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005868659, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Pinball Wizard GmbH, in Solothurn, CHE-281.689.251, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2018, Publ. 4082919).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Thomas, von Kerzers, in Thörigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Mattstetten].
Publication number: HR02-1004551926, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schwab Spielautomaten AG, in Fraubrunnen, CHE-108.395.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2015, Publ. 1994467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab-Kissling, Annja, von Kerzers, in Mattstetten, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Thomas, von Kerzers, in Mattstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Heppler, Stefan, von Weinfelden, in Oberburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rubin, Ivo, von Reichenbach im Kandertal, in Schalunen (Fraubrunnen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4082919, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Pinball Wizard GmbH, in Solothurn, CHE-281.689.251, Wengisteinstrasse 1, 4500 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.02.2018.
Zweck:
Handel mit und Import/Export von Spiel- und Unterhaltungsapparaten sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Spiel- und Unterhaltungsapparaten. Kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Erklärung vom 21.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bosshart, Pascal, von Solothurn, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwab, Thomas, von Kerzers, in Mattstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.