Reports for Roland Schuler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Schuler
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Schuler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005575818, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Newemag AG, in Eschenbach (LU), CHE-106.913.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362603).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Ferdinand, von Matzingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutknecht, Roland, von Ried bei Kerzers, in Neuchâtel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zehnder, Pirmin, von Rothenthurm, in Schwyz, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Faisst, Dr. Arne-Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberdorf (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jauch, Rolf Johannes, von Silenen, in Silenen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Roland, von Rothenthurm, in Rothenthurm, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tanner, Annina, von Maienfeld, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005480656, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Swissoil Zentralschweiz, Genossenschaft, in Luzern, CHE-102.270.775, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2021, Publ. 1005217225).
Firma neu:
Swissoil Zentralschweiz, Genossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 05.05.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Urs, von Luzern, in Buochs, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gut, Christoph, von Stans, in Stans, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schuler, Roland, von Rothenthurm, in Rothenthurm, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004710854, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Condair AG, in Freienbach, CHE-390.089.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345211).
Domizil neu:
Gwattstrasse 17, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Roland, von Rothenthurm, in Rothenthurm, mit Kollektivprokura zu zweien.