Reports for Reinhard Schuler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Reinhard Schuler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004995052, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ESIP AG, in Zumikon, CHE-103.069.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2016, S.0, Publ. 2835601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Reinhard, von Arth, in Bachenbülach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2996788, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Capersco, Schuler & Co, in Neerach, CH-020.2.000.782-9, Verkauf von Kommunikationsgeräten sowie Hard- und Software, Installation von Netzwerken und Beratung auf diesem Bereich, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.1999, S. 5515).
Postadresse neu:
Capersco, Schuler & Co, c/o Reinhard Schuler, Trislenstrasse 25, 8184 Bachenbülach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Reinhard, von Arth, in Bachenbülach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederhasli].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
MDT Orga AG, in Z ü r i c h , Verkauf von Computern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.1993, S. 798).
Statutenänderung:
22.12.2000, 17.01.2001.
Firma neu:
ESIP AG.
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 5, 8057 Zürich.
Zweck neu:
Entwicklung, Kauf und Verkauf, Vermietung und Leasing von Computer-Software aller Art;
Erbringung von Dienstleistungen wie Beratung, Organisation und Revision auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung;
Erwerb, Veräusserung und Verwertung von Patenten, Verfahren, anderen Immaterialgüterrechten und Knowhow sowie Besorgung von Hilfsdiensten jeder Art auf diesem Gebiet;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.- [bisher: CHF 50'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.-.Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1 000.-].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die jeweils letzte im Aktienbuch verzeichnete Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Privat Treuhand- und Verwaltungs AG, Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dornbierer, Heinz, von Thal, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schuler, Reinhard, von Arth, in Bachenbülach, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neerach, Mitglied];
von Bachellé, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Haas, Andreas, von Trans, in Würenlos, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Arcus Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.