Reports for Rudolf von Bachellé
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf von Bachellé
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 997238, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Interdialog Beratungs- und Treuhand AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2002, S. 19, Publ. 730792).
Statutenänderung:
24.04.2003.
Firma neu:
Idesoft Holding AG.
Domizil neu:
Höschgasse 62, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Finanzierung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, alle Finanz- und Rechtsgeschäfte abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt damit in Zusammenhang stehen, sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, halten, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Bachellé, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Rohrbach, Christian E., von Erlenbach im Simmental, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
InnoVersal Asset Management AG, in Zürich, Vermögensberatung und -verwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.1999, S. 7325).
Domizil neu:
Mühlebachstrasse 46, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Bachellé, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, René R., von Zürich und St. Gallen, in Uitikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Dominic, von Ebnat-Kappel, in Winterthur, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Speiser, David, von Basel, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tria Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
MDT Orga AG, in Z ü r i c h , Verkauf von Computern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.1993, S. 798).
Statutenänderung:
22.12.2000, 17.01.2001.
Firma neu:
ESIP AG.
Domizil neu:
Wehntalerstrasse 5, 8057 Zürich.
Zweck neu:
Entwicklung, Kauf und Verkauf, Vermietung und Leasing von Computer-Software aller Art;
Erbringung von Dienstleistungen wie Beratung, Organisation und Revision auf dem Gebiete der elektronischen Datenverarbeitung;
Erwerb, Veräusserung und Verwertung von Patenten, Verfahren, anderen Immaterialgüterrechten und Knowhow sowie Besorgung von Hilfsdiensten jeder Art auf diesem Gebiet;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.- [bisher: CHF 50'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.-.Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.- [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1 000.-].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die jeweils letzte im Aktienbuch verzeichnete Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Privat Treuhand- und Verwaltungs AG, Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dornbierer, Heinz, von Thal, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schuler, Reinhard, von Arth, in Bachenbülach, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neerach, Mitglied];
von Bachellé, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Haas, Andreas, von Trans, in Würenlos, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Arcus Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.