Reports for Andreas Christoph Schürmann
Mandates
Newest SOGC notifications: Andreas Christoph Schürmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006075551, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Kost, Schürmann Beratungs-GmbH, in Freienbach, CHE-497.954.164, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Dötlingen/Hockensberg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kost, Christoph, von Riehen, in Riehen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Steuble, Daniel, von Appenzell, in Oberuzwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2045585, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
KSA Consulting Network GmbH, in Altendorf, CHE-497.954.164, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256791).
Statutenänderung:
09.03.2015.
Firma neu:
Kost, Schürmann Beratungs-GmbH.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Seestrasse 112, 8806 Bäch SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Martina Nadine, genannt Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit Andreas Schürmann oder Christoph Kost;
Willershausen, René, deutscher Staatsangehöriger, in Rodheim (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit Andreas Schürmann oder Christoph Kost.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Dötlingen/Hockensberg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Altendorf].
Publication number: 1438809, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Financial Marketing Advisors GmbH, in Altendorf, CHE-329.707.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 923693).
Statutenänderung:
20.03.2014.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Seestrasse 112, 8806 Bäch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Andreas Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bernbeuren (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schenker, Andres, von Boningen, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.