Andreas Christoph Schürmann
domiciled in Dötlingen/Hockensberg, from Germany Active mandates: Kost, Schürmann Beratungs-GmbH Connected persons: Daniel Steuble, Christoph Josef Kost You can stay up to date through "Andreas Christoph Schürmann", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Christoph Schürmann"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Christoph Schürmann", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Christoph Schürmann"
|
Places where people with the name Andreas Christoph Schürmann live
Sectors in which people with the name Andreas Christoph Schürmann work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Andreas Christoph Schürmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Christoph Schürmann
Publication number: HR02-1006075551, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Kost, Schürmann Beratungs-GmbH, in Freienbach, CHE-497.954.164, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Dötlingen/Hockensberg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Kost, Christoph, von Riehen, in Riehen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Steuble, Daniel, von Appenzell, in Oberuzwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2045585, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
KSA Consulting Network GmbH, in Altendorf, CHE-497.954.164, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256791).
Statutenänderung:
09.03.2015.
Firma neu:
Kost, Schürmann Beratungs-GmbH.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Seestrasse 112, 8806 Bäch SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Martina Nadine, genannt Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit Andreas Schürmann oder Christoph Kost;
Willershausen, René, deutscher Staatsangehöriger, in Rodheim (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mit Andreas Schürmann oder Christoph Kost.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Dötlingen/Hockensberg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Altendorf].
Publication number: 1438809, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Financial Marketing Advisors GmbH, in Altendorf, CHE-329.707.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 923693).
Statutenänderung:
20.03.2014.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Seestrasse 112, 8806 Bäch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Andreas Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bernbeuren (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schenker, Andres, von Boningen, in Freienbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.