Reports for Domenic Kevin Schüpbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Domenic Kevin Schüpbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005703859, Commercial Registry Office Zurich, (20)
YOKKO GmbH, bisher in Bern, CHE-422.624.926, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2022, Publ. 1005452575).
Statutenänderung:
23.02.2023.
Firma neu:
Treyer Sound GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bauherrenstrasse 41, 8049 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Musikkomposition, Musikproduktion, Recording und Abmischen von Tonträgern, Dienstleistungen im Live-Audiobereich, Verlag, Handel, Lizenzierung und Lizenzservice von Musikprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tröhler, Matthias Lukas, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Erni, Adrian Niklaus, von Ruswil, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schüpbach, Domenic Kevin, von Signau, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treyer, Philipp, von Wölflinswil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1004668693, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zen Business Academy GmbH, in Bern, CHE-280.083.991, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074337).
Statutenänderung:
28.06.2019.
Firma neu:
Neufeld GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Neufeld Sàrl) (Neufeld Sagl) (Neufeld Ltd liab Co).
Zweck neu:
Beratung, Coaching, Facilitation und Kommunikation in den Bereichen Organisations-, Unternehmens-, Personal- und Führungsentwicklung mit Schwerpunkt auf Veränderungsprozessen aller Art sowie Erbringen sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daishin Zen Kloster gGmbH (HRB 128406), in Hamburg (DE), Gesellschafterin, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flöcklmüller, Edith, österreichische Staatsangehörige, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 134 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Wigger, Alex, von Escholzmatt-Marbach, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schüpbach, Domenic, von Signau, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3954451, Commercial Registry Office Berne, (36)
YOKKO GmbH, in Bern, CHE-422.624.926, Bubenbergplatz 8, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2017.
Zweck:
Herstellung von und Handel mit Tonträgern, Filmen, Büchern und audiovisuellen Werken sowie Veranstaltung von Konzerten und kulturellen Anlässen jeder Art und Erbringung von weiteren damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, lmmaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tröhler, Matthias Lukas, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Erni, Adrian Niklaus, von Ruswil, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schüpbach, Domenic Kevin, von Signau, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Treyer, Philipp, von Wölflinswil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.