Reports for André Mark Schoute
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André Mark Schoute
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1330105, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hofstetter Umwelttechnik AG, in Solothurn, CHE-107.420.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1250173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knoll, Joost, niederländischer Staatsangehöriger, in Oostvoorne (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scholtens, Klaas, niederländischer Staatsangehöriger, in Slochteren (NL), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoute, André Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in Zuidlaren (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Münger, Michael, von Wohlen bei Bern, in Kriechenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6751124, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
European Industrial Insulation Foundation, in Emmen, CH-100.7.790.174-2, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6569854). [Gestrichene Hinweise auf hinterlegte Reglemente aufgrund geänderter Bestimmungen der HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moesen, Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Hoeselt (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoute, André Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in Zuidlaren (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odenwald, Nikolaus Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Oldham (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
van Poppel, Arnoldus Martinus Josephus genannt Arno, niederländischer Staatsangehöriger, in Wanneperveen (NL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5345770, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
European Industrial Insulation Foundation, in Emmen, CH-100.7.790.174-2, Stiftung (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 14, Publ. 5167432). Reglement vom 01.10.2009.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobs, Franciscus genannt Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Ospel (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoedemaker, Petrus genannt Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decker, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Eschau (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ergeerts, Frank, belgischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moesen, Pierre, belgischer Staatsangehöriger, in Hoeselt (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoute, André Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in Zuidlaren (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vaessen, Willem Jules Gerard genannt Giel, niederländischer Staatsangehöriger, in Sint Odilienberg (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.