Reports for Andrea Schneider
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andrea Schneider
Newest SOGC notifications: Andrea Schneider
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005552878, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Naturpädagogik GmbH, in Zürich, CHE-115.059.830, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, S.0, Publ. 2949583).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Andrea, von Zollikon, in Baden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hombrechtikon];
Mülli, Daniel, von Meggen und Schöfflisdorf, in Bellinzona, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Zug].
Publication number: 3924675, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 42'319 vom 04.12.2017 Feuervogel Genossenschaft für Naturpädagogik Projekte für Mensch und Natur, in Wald (ZH), CHE-104.036.227, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915803). Schneider, Andrea, von Zollikon, in Baden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hombrechtikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3915803, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Feuervogel Genossenschaft für Naturpädagogik Projekte für Mensch und Natur, in Wald (ZH), CHE-104.036.227, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, Publ. 5604150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frösch, Christian, von Zofingen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Christoph, von Wald (ZH), in Wald (ZH), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Didier, von Zäziwil, in Glarus, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bendel, Regula, von Glarus Nord, in Bern, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hillgruber, Nadja, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Andrea, von Zollikon, in Baden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].