Reports for Claudia Schneeberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Claudia Schneeberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005641195, Commercial Registry Office Berne, (36)
Forum A GmbH, in Herzogenbuchsee, CHE-102.123.051, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2011, S.0, Publ. 6171536).
Statutenänderung:
15.12.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Architektur, Innenarchitektur und Baurealisierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Immobiliengesellschaften und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann auch Gesellschaftern und Dritten Darlehen gewähren oder für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten bestellen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Andreas, von Lützelflüh, in Worb, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruch, Stefan, von Eriswil, in Farnern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bazzani, Sergio, von Niederbipp, in Walliswil b. Niederbipp (Walliswil bei Niederbipp), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Niederbipp, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Bloch, Roger, von Laupersdorf, in Niederbipp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Ingold, Hans-Ulrich, von Bettenhausen, in Niederönz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Schneeberger, Claudia, von Ochlenberg, in Niederbipp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Publication number: 3065661, Commercial Registry Office Berne, (36)
Klinik Wysshölzli, Marie Sollberger-Stiftung, in Herzogenbuchsee, CHE-109.983.445, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1388017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balli-Straub, Dorette, von Roggwil (BE), in Langenthal, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Claudia, von Ochlenberg, in Niederbipp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheibel, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Walterswil SO, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mader, Regula, von Neuenegg, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Conrad, von Grosswangen, in Balsthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Barbara Regina, von Bünzen, in Ostermundigen, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6776782, Commercial Registry Office Berne, (36)
Klinik Wysshölzli, Marie Sollberger-Stiftung, in Herzogenbuchsee, CH-053.7.016.102-3, Stiftung (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2012, Publ. 6603272).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Christoph, von Trub, in Herzogenbuchsee, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneeberger, Claudia, von Ochlenberg, in Niederbipp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.