Reports for Friedrich Konrad Schmutz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Friedrich Konrad Schmutz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004593743, Commercial Registry Office Berne, (36)
Maierhofer Schweiz AG, in Muri bei Bern, CHE-255.455.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Friedrich Konrad, von Vechigen, in Worb, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Joho, Markus, von Bettwil, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habegger, Christa, von Trub, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ogris-Martic, Filip Dr., österreichischer Staatsangehöriger, in Klagenfurt am Wörthersee (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gautsch, Marion, österreichische Staatsangehörige, in Wabern (Köniz), mit Einzelprokura.
Publication number: 3325155, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Zäziwil-Reutenen, in Zäziwil, CHE-103.407.002, Genossenschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1962635).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Zäziwil-Reutenen in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Martin Nyffenegger, Gartenweg 2, 3532 Zäziwil.
Weitere Adressen:
[gestrichen: 3532 Zäziwil]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Friedrich genannt Fritz, von Vechigen, in Grosshöchstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Schüpbach , Matthias, von Schlosswil, in Zäziwil, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Fankhauser, Peter, von Trub, in Zäziwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenbühl, Daniel, von Trub, in Zäziwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blaser, Jürg, von Langnau im Emmental, in Oberthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Manfred, von Eggiwil, in Zäziwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Nyffenegger, Martin, von Wyssachen, in Zäziwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier].
Publication number: 1150791, Commercial Registry Office Berne, (36)
Maierhofer Schweiz AG, in Muri bei Bern, CH-036.3.058.467-5, Worbstrasse 46, 3074 Muri bei Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.10.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Gesamtkonzeption, die Planung und die Innenarchitektur insbesondere von Privatkliniken, Seniorenresidenzen, Pflegeheimen, Gastronomiebetrieben und Firmenniederlassungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und finanzieren sowie Wertschriften und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Immobilien, die nicht dem BewG unterliegen, erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten oder sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen bzw. gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann ferner alle Geschäfte durchführen, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schmutz, Friedrich Konrad, von Vechigen, in Worb, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Maierhofer, Herbert Konrad, österreichischer Staatsangehöriger, in Pörtschach am Wörthersee (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.