Reports for Marion Gautsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marion Gautsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006000313, Commercial Registry Office Berne, (36)
Maierhofer Schweiz AG, in Muri bei Bern, CHE-255.455.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zinka, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Frohnleiten (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gautsch, Marion, österreichische Staatsangehörige, in Münsingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kos, Marta, slowenische Staatsangehörige, in Marly, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005008696, Commercial Registry Office Berne, (36)
Maierhofer Schweiz AG, in Muri bei Bern, CHE-255.455.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672173).
Statutenänderung:
21.10.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautsch, Marion, österreichische Staatsangehörige, in Münsingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wabern (Köniz)].
Publication number: HR02-1004672173, Commercial Registry Office Berne, (36)
Maierhofer Schweiz AG, in Muri bei Bern, CHE-255.455.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593743).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maierhofer, Herbert Konrad, österreichischer Staatsangehöriger, in Pörtschach am Wörthersee (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautsch, Marion, österreichische Staatsangehörige, in Wabern (Köniz), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].