Reports for Richard Schmocker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Schmocker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005734172, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Meiko (Suisse) AG, in Fällanden, CHE-107.158.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022, Publ. 1005592730).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neff, Dr. Emil, von Zürich und Zollikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmocker, Richard, von Ringgenberg BE, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pedrocchi, Ferruccio, italienischer Staatsangehöriger, in Weiningen ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Arnold, von Dörflingen, in Henggart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gähler, Niklaus, von Urnäsch, in Lengwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberhofen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Leu, Corinne, von Hitzkirch, in Unterägeri, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1769465, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Struktura AG, in Zürich, CHE-107.385.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 27, Publ. 5319378).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmocker, Richard, von Ringgenberg BE, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaspar, Thomas, von Zürich und Oberkulm, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1499853, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Manegg Verwaltungs AG Kilchberg, in Kilchberg ZH, CHE-102.544.607, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2013, Publ. 1152761).
Statutenänderung:
30.04.2014.
Firma neu:
Manegg Verwaltungs AG.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
c/o Sihlta Treuhand und Revisions AG, Schützenstrasse 1, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Bruno, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmocker, Richard, von Ringgenberg BE, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Christine, kanadische Staatsangehörige, in Gowanstown (ON, CA), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Fritz, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.