Reports for Alex Werner Schmitter-Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alex Werner Schmitter-Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005410420, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gebhard Schmitter AG, in Widnau, CHE-107.259.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, S.0, Publ. 3011673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitter-Huber, Alex, von Widnau, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmitter, Luzia, von Widnau, in Widnau, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitter, Werner, von Widnau, in Widnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitter, Karl, von Widnau, in Sennwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitter, Alex Werner, von Widnau, in Widnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitter, Marcel Karl, von Widnau, in Rebstein, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cermak, Vladimir, slowakischer Staatsangehöriger, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1068564, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gebhard Schmitter AG, in Widnau, Ausführung von Trax-, Bagger-, Kran-, Tiefbau-, Strassenbau- und Transportarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 08.06.2000, S. 3907).
Statutenänderung:
30.06.2003.
Zweck neu:
Ausführung von Transportarbeiten und Muldenservice. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Darlehen gewähren, Wertpapiere, Grundstücke und Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie Zweigniederlassungen errichten.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 16.05.1975 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt von der bisherigen Einzelfirma 'Gebhard Schmitter', in Widnau SG, gemäss Sacheinlagevertrag vom 16. Mai 1975, die in der Uebernahmebilanz per 1. Januar 1975 näher bezeichneten Aktiven von CHF 1'317'916.81 und Passiven von CHF 86'509.45, zum Uebernahmepreis von CHF 1'231'407.36, wovon CHF 500'000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitter-Huber, Alex, von Widnau, in Widnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Schmitter, Luzia, von Widnau, in Widnau, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].