Reports for Thomas Schmidt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Schmidt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1175125, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
FORALITH Drilling Support AG, in St. Gallen, CH-320.3.059.556-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1096517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Ralph, von Lupfig, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Waldkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brombeis, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Sigmarszell (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Esslinger, Thomas, von Zürich, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 949321, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
FORALITH Holding AG, in St. Gallen, CH-320.3.059.556-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2008, S. 9, Publ. 4682346).
Statutenänderung:
24.06.2013.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FORALITH Equipment AG, in St. Gallen (CH-320.3.059.555-3), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 3'919'230.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'891'293.32, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 972'063.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktrittserklärungen mindestens im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FORALITH Drilling Support AG, in St. Gallen (CH-320.3.062.220-0), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 779'218.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 714'217.13 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FORALITH Bohrtechnik AG, in St. Gallen (CH-320.3.029.284-6), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 2'898'329.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'127'042.73 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
FORALITH Drilling Support AG.
Zweck neu:
Herstellung von Bohrungen nach jeglicher Art, jeglichem Verfahren und in jede Richtung zur geologischen und hydrologischen Erkundung und Erschliessung sowie zur Förderung von Ressourcen, Ingenieurarbeiten, Beratungen und Überwachungen von Tiefbohrungen aller Art und Import, Export, Vermietung von und Handel mit Tiefbohrgeräten und Bohrausrüstungen sowie Bohrwerkzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lotz-Abd el Moitty, Elshersh, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berli, Stefan, von Hausen am Albis, in Arnegg (Gossau SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Homrighausen, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Uetze (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brombeis, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Sigmarszell (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mesch, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Schrobenhausen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pingel, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchberg SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Waldkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.