Reports for Stefan Berli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Berli
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Berli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005939065, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
XENOFOR AG Exploration Ressourcen Geothermie, in St. Gallen, CHE-114.473.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2016, S.0, Publ. 3009435).
Firma neu:
XENOFOR AG Exploration Ressourcen Geothermie in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.01.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Ralph, von Lupfig, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berli, Stefan, von Hausen am Albis, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005276582, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
EOS Energy Solutions GmbH, in St. Gallen, CHE-384.462.307, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2016, Publ. 3213003).
Statutenänderung:
06.08.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 125'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.08.2021 und Bilanz per 30.06.2021 mit Aktiven von CHF 142'525.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 64'715.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'250 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
EOS Energy Solutions AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, Kauf und Verkauf von Energieanlagen aller Art, insbesondere Photovoltaikanlagen, sowie Handel mit Energie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichen Interesse liegen.
Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 75'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00.
Aktien neu:
1'250 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und die Nutzniesser erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.08.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüst, Ralph, von Lupfig, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lampugnani, Diego, von Reute (AR), in Abtwil SG (Gaiserwald), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berli, Stefan, von Hausen am Albis, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneiter, Patrick, von Neunforn, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004965196, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
DIEKLETTERHALLE St. Gallen AG, in St. Gallen, CHE-114.303.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berli, Stefan, von Hausen am Albis, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghisla, Renzo, von Mergoscia, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camen, Daniel, von Riom-Parsonz, in Teufen AR, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lupo, Fabio Thomas Cosimo, von Wittenbach, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Patrick, von Neunforn, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.