Reports for Arnold Schmidheiny
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Arnold Schmidheiny
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3744673, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Obstverwertungsgenossenschaft Staad, in Thal, CHE-100.087.237, Genossenschaft (SHAB Nr. 106 vom 03.06.2016, Publ. 2868633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidheiny, Arnold, von Berneck, in Berneck, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Bruno, von Balgach, in Balgach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4965062, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Landwirtschaftlicher Bezirksverein Unterrheintal, in St. Margrethen, CH-320.5.006.392-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 162 vom 26.08.2003, S. 8, Publ. 1144278).
Firma neu:
Landwirtschaftlicher Bezirksverein Unterrheintal in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Hauptversammlung vom 27.02.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Peter, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidheiny, Arnold, von Balgach, in Berneck, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Albrecht, Thomas, von Mörel und Goppisberg, in Arbon, Mitglied, Aktuar und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Goppisberg, Mitglied, Aktuar und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3666242, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Weinbau-Genossenschaft Berneck, in Berneck, CH-320.5.009.983-6, Förderung des Qualitätsweinbaues, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2004, S. 13, Publ. 2576364).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kläger, Fridolin Georg genannt Fredy, von Mosnang, in Mörschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidheiny, Arnold, von Berneck, in Berneck, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitz, Gerhard, von Berneck, in Berneck, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann, Mario, von Kirchberg SG, in Berneck, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Alois, von Oberriet SG, in Berneck, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Reinhard genannt Hardi, von Berneck und Oberegg, in Berneck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Tobias, von Berneck, in Berneck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Hans, von Berneck und Oberriet SG, in Berneck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Indermaur, Felix, von Berneck, in Berneck, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer].