Reports for Manfred Schmid
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Manfred Schmid
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004895949, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Seewiesen Egnach AG, in Egnach, CHE-114.723.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, S.0, Publ. 1670417).
Firma neu:
Seewiesen Egnach AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.05.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Sidler Treuhand AG, Alleestrasse 20, 8590 Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Werner, von Schneisingen, in Romanshorn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Thomas, von Zürich, in Güttingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Manfred, von Thundorf und Bussnang, in Egnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Hans, von Küssnacht (SZ), in Romanshorn, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6939364, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
egger partner ag, in Bussnang, CH-440.3.002.496-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012, S. 0, Publ. 6907354).
Statutenänderung:
12.11.2012.
Sitz neu:
Kradolf-Schönenberg.
Domizil neu:
Neukirchstrasse 1, 9215 Schönenberg an der Thur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Manfred, von Thundorf und Bussnang, in Egnach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger-Arnold, Andrea, von Schenkon, in Mettlen (Bussnang), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6345426, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Pferdeversicherungs-Genossenschaft für den oberen Thurgau & Umgebung, in Amriswil, CH-440.5.010.719-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2009, S. 16, Publ. 5316812).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Paul, von Sommeri, in Dozwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Manfred, von Thundorf, in Egnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akermann, Max, von St. Gallen-Straubenzell, in Mörschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fatzer, Jürg, von Romanshorn, in Neukirch (Egnach), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neukirch (Egnach), Mitglied und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung];
Tschopp, Christiane, von Waldenburg, in Wittenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.