Reports for Joachim Andreas Karl Schlesinger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Joachim Andreas Karl Schlesinger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1252231, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
joeTec ag, bisher in Schaffhausen, CHE-365.647.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6975162).
Gründungsstatuten:
11.12.2012.
Statutenänderung:
13.12.2013.
Sitz neu:
Schlatt TG.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 6, 8252 Schlatt TG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlesinger, Joachim Andreas Karl, von Zürich, in Schlatt TG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schaffhausen].
Publication number: 6975162, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
joeTec ag, in Schaffhausen, CH-290.3.017.682-0, Birchweg 25, 8200 Schaffhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.12.2012.
Zweck:
Erbringung von Engineeringleistungen. Die Gesellschaft kann auch den Handel von Waren aller Art betreiben , die Veredelung von Fahrzeugen und Schiffen, touristische Dienstleistungen sowie fotographische Auftragsarbeiten erbringen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Laut Erklärung vom 11.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schlesinger, Joachim Andreas Karl, von Zürich, in Schaffhausen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6890590, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
glasMax ag, in Schaffhausen, CH-290.3.006.417-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, S. 0, Publ. 6710756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helmlinger, Peter, von Tägerwilen, in Scherzingen (Münsterlingen), mit Unterschrift zu zweien;
Schlesinger, Joachim, von Zürich, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDS Wirtschaftsprüfungs AG (CH-290.3.001.385-5), in Frauenfeld, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Andreas, von Merishausen, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gloor, Reto, von Leutwil, in Thayngen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Götz & Rufer Treuhand AG (RAB 500'957) (CHE-106.928.450)[CH-290.3.002.381-3], in Stein am Rhein, Revisionsstelle.