Reports for Willi Schlegel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Willi Schlegel
Holdings
Newest SOGC notifications: Willi Schlegel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004719322, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein ProClowns, in Lindau, CHE-459.773.087, Verein (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686795).
Statutenänderung:
04.09.2019.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
c/o Patrick Schmitt, Oberseenerstrasse 170, 8405 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vincent, Franziska, von Hermance, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Willi, von Sevelen, in Rorschacherberg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dalope, Joyce, deutsche Staatsangehörige, in Greifensee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3508887, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein ProClowns, in Lindau, CHE-459.773.087, Verein (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, Publ. 1525943).
Statutenänderung:
03.02.2017.
Zweck neu:
Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Der Verein ist gemeinnützig. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Die Aufgabe des Vereins besteht in der Führung des Vereines. Der Verein sammelt und verwaltet Geldmittel für den regelmässigen Einsatz von Clowns in diversen Institutionen und das Vermitteln von ausgebildeten Gesundheit!Clowns oder gleichwertig ausgebildeten Clowns.
Der Verein setzt sich zum Ziel:
Förderung der Phantasie, Kreativität, Begabungen, Bildung, Kommunikation und Lebensfreude von kranken Menschen und Menschen in Notsituationen;
Regelmässiger Besuch von Clowns in Einrichtungen für Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen;
Regelmässiger Besuch von Clowns in Altersheimen;
Linderung der Leiden von körperlich und psychisch kranken oder beeinträchtigten Personen mit den Mitteln des Humors und der Lebensfreude;
Unterstützung des Genesungsprozesses durch Humor als therapeutisches Mittel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldschmidt, Nathalie, von Zürich, in Bassersdorf, Präsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buckstegge, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bornatico, Snezana, von Illnau-Effretikon, in Erlenbach ZH, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brandenberger, Jürg, von Flaach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Karin, von Hundwil, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Murer, Roger, von Beckenried, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitt, Patrick, von Entlebuch, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzle, Marie-Christine, von Zürich, in Lindau, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlegel, Willi, von Sevelen, in Rorschacherberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vincent, Franziska, von Hermance, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmitt, Steffi, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5029952, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Gloria International Pharmaceuticals GmbH in Liquidation, bisher in Herisau, CH-300.4.013.924-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2009, S. 3, Publ. 4998618).
Statutenänderung:
15.05.2009.
Firma neu:
Spengler Tech GmbH.
Sitz neu:
Teufen AR.
Domizil neu:
c/o SHC Consulting GmbH, Stosswald, 9062 Lustmühle.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauspengler- und Sanitärarbeiten. Sie übernimmt die fachliche Beratung und Baubegleitung sowie die Bearbeitung von Projekten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten. Sie kann insbesondere auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die bekannte Adresse. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Nachdem der gesetzmäsige Zustand in bezug auf die Domizilverhältnisse wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art.153 Abs. 5 HRegV). (gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 Abs. 3 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend-Maier, Gerlinde, österreichische Staatsangehörige, in Herisau, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000;
Gschwend-Maier, Norbert Germain, von St. Gallen, in Herisau, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SHC Consulting GmbH (CH-300.4.010.690-8), in Teufen AR, Gesellschafterin, mit 450 Stammanteilen von je CHF 100;
Hunziker, Samuel, von Teufen AR, in Lustmühle (Teufen AR), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen von je CHF 100;
Schlegel, Willi, von Sevelen, in Rorschacherberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.