Reports for Elsbeth Schiesser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Elsbeth Schiesser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005048633, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elektro Schiesser Immobilien AG, bisher in Glarus, CHE-101.864.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3712817).
Statutenänderung:
20.11.2020.
Sitz neu:
Uitikon.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 2, 8142 Uitikon Waldegg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, die Vermietung sowie die Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken jeder Art sowie den Handel und die Verwaltung von Wertschriften und Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 25.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiesser, Elsbeth, von Glarus, in Glarus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bernet & Lehner Treuhand AG (CHE-106.897.246), in Glarus, Revisionsstelle.
Publication number: 2454241, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Elektro Schiesser Immobilien AG, in Glarus, CHE-101.864.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2011, Publ. 6112348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiesser-Eggenberger, Fritz, von Glarus und Glarus Süd, in Ennenda (Glarus), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiesser, Elsbeth, von Glarus, in Ennenda (Glarus), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Schiesser-Eggenberger, Elsbeth, von Glarus und Glarus Süd, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Schiesser, Fritz, von Glarus, in Oberweningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Schiesser-Werder, Fritz, von Glarus und Glarus Süd, in Schlieren];
Bernet & Lehner Treuhand AG (CHE-106.897.246), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: Bernet & Lehner Treuhand AG (CH-160.3.000.252-7)].