Reports for Bertrand Edouard Savioz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Bertrand Edouard Savioz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006061639, Commercial Registry Office Valais, (626)
Les Pérégrines SA, à Sion, CHE-306.171.096, société anonyme (No. FOSC 232 du 29.11.2023, Publ. 1005897028).
Modification des statuts:
23.04.2024.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Broccard, Pierre Marie, de Ardon, à Ardon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Fauchère, Cédric François Xavier, de Evolène, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Pernet, Matthieu Nicolas, de Chalais, à Nendaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Savioz, Bertrand Edouard, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Hemmeler, Daniel Siemens Frederick, de Aarau, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Martin, Gilles François, de Sion, à Grimisuat, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Publication number: HR01-1004725945, Commercial Registry Office Valais, (626)
Les Pérégrines SA, à Sion, CHE-306.171.096, Chemin de Gravelone 1, 1950 Sion, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
17.09.2019.
But:
L'exercice de toute forme d'accueil, d'accompagnement, de soutien ou de conseil destiné notamment à des personnes âgées, à des personnes présentant des besoins sociaux, de soin ou d'intégration. Elle exploite notamment les structures lui permettant d'accomplir ce but (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou par courrier postal et toute autre communication par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Chappot, Florian, de Charrat, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Broccard, Pierre Marie, de Ardon, à Ardon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Debons-Pannatier, Anne Elisabeth, de Savièse, à Savièse, administratrice, avec signature collective à deux avec le président;
Nendaz, André Philippe, de Hérémence, à Hérémence, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Pernet, Matthieu Nicolas, de Chalais, à Nendaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Roduit, Yann, de Leytron, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Savioz, Bertrand Edouard, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685), à Martigny, organe de révision.
Publication number: 1656753, Commercial Registry Office Valais, (621)
EHV Ecole Hôtelière du Valais SA, à Martigny, CHE-115.468.565, société anonyme (No. FOSC 248 du 20.12.2012, Publ. 6986044).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Savioz, Bertrand, de Ayent, à Ayent, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Sebban, Alain, citoyen français, à Ecully (FR), président, avec signature individuelle [précédemment: à Ecully (F), président avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Magne, Henri, citoyen français, à Montmorency (FR), vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: à Montmorency (F), vice-président avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Grégoire, Eric Herbert Robert, de Ormont-Dessous, à Montreux, directeur, avec signature individuelle.