Reports for André Philippe Nendaz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André Philippe Nendaz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005571186, Commercial Registry Office Valais, (626)
La Villageoise Sàrl, à Hérémence, CHE-109.268.928, société à responsabilité limitée (No. FOSC 250 du 24.12.2009, p.30, Publ. 5413702).
Nouvelle adresse:
c/o Laurent Nendaz, Rue du Village 24, 1987 Hérémence.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Nendaz, André, de Hérémence, à Mâche (Hérémence), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 70 parts sociales de CHF 100.00;
L'hoirie de feue Huguette Zuber.
composée de:
Zuber Jean-Daniel de Ayer et Vissoie à Sierre;
Zuber Jérémie de Ayer et Vissoie à Sierre;
Zuber Fabien de Ayer et Vissoie à Sierre;
représentée par Zuber Jean-Daniel de Ayer et Vissoie à Sierre, associée, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Nendaz, Dominique, de Hérémence, à Chavanne-près-Renens, associé, sans droit de signature, pour 70 parts sociales de CHF 100.00;
Nendaz, Georges, de Hérémence, à Vex, associé, sans droit de signature, pour 70 parts sociales de CHF 100.00;
Nendaz, Jacqueline, de Hérémence, à Mâche (Hérémence), associée, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Nendaz, Monique, de Hérémence, à Vex, associée, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Pralong, Michel, de Hérémence, à Mâche (Hérémence), associé, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Pralong, Olga, de Hérémence, à Mâche (Hérémence), associée, sans droit de signature, pour 70 parts sociales de CHF 100.00;
Zuber, Jean-Daniel, de Ayer et Vissoie, à Sierre, associé, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Nendaz, Laurent, de Hérémence, à Hérémence, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 250 parts sociales de CHF 100.00;
Nendaz, Delphine, de Hérémence, à Hérémence, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 250 parts sociales de CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005359461, Commercial Registry Office Valais, (626)
Les Pérégrines SA, à Sion, CHE-306.171.096, société anonyme (No. FOSC 18 du 27.01.2021, Publ. 1005085252).
Modification des statuts:
30.11.2021.
Nouveau capital-actions:
CHF 500'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 500'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouvelles actions:
5'000 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts [précédemment: 1'000 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Nendaz, André Philippe, de Hérémence, à Hérémence, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Fauchère, Cédric François Xavier, de Evolène, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Publication number: HR02-1005293944, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation Home St-Sylve, à Vex, CHE-108.055.962, fondation (No. FOSC 74 du 18.04.2017, p.0, Publ. 3472085).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sierro, Karine, de Hérémence, à Hérémence, membre, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Nendaz, André Philippe, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature;
Genoud, Louis Philippe, de Vollèges, à Verbier (Bagnes), directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Logean, Grégory, de Hérémence, à Hérémence, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Défago, Daniel, de Val-d'Illiez, à Vex, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, président, avec signature collective à deux];
Bruchez, Gaëtan, de Fully, à Martigny, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Favre, Régine, de Vex, à Hérémence, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Délèze, Geneviève, de Ardon, à Chalais, directrice, avec signature collective à deux.