Reports for Ursula Sauter Malachowski
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ursula Sauter Malachowski
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005888394, Commercial Registry Office Berne, (36)
Charles Sauter AG, in Lyss, CHE-107.167.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750363).
Statutenänderung:
13.11.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Metallbau, Fassadenbau und Blechbearbeitung sowie alles, was damit zusammenhängen kann. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zur fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt von Charles Sauter gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.5.1993 dessen Einzelfirma "Charles Sauter", in Lyss, per 1.1.1993, gestützt auf die Übernahmebilanz per 31.12.1992 mit Aktiven von CHF 4'479'702.75 und Passiven von CHF 2'570'963.10 zum Preis von CHF 1'908'739.65 wovon CHF 500'000.-- an das Aktienkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Ursula, von Neunkirch, in Walperswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Malachowski, Markus, von Winterthur, in Walperswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1004883659, Commercial Registry Office Berne, (36)
Charles Sauter AG, in Lyss, CHE-107.167.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2016, Publ. 2751129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauter, Charles, von Neunkirch, in Lyss, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Ursula, von Neunkirch, in Walperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6866734, Commercial Registry Office Berne, (36)
FACO Systeme AG, in Lyss, CH-073.3.013.845-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, Publ. 6261976).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter Malachowski, Ursula, von Neunkirch, in Walperswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.