Reports for Corinne Sauser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Corinne Sauser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005886061, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Harvey Nash AG, in Zürich, CHE-108.428.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2022, Publ. 1005601061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laske, Juliane, deutsche Staatsangehörige, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rikli, Cyril, von Wangen an der Aare, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauser, Corinne, von Sigriswil, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonvin, Noëlle, von Ottenbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004466678, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Harvey Nash AG, in Zürich, CHE-108.428.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Michael, von Rorbas, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esslinger, Thomas, von Zürich und Bülach, in Boppelsen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauser, Corinne, von Sigriswil, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4972424, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
MeyCon (Schweiz) GmbH, in Gachnang, CH-440.4.014.945-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2006, S. 14, Publ. 3317636). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sauser, Corinne, von Sigriswil, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
von Ah, Thomas, von Giswil, in Gachnang, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.