Reports for Kurt Sandmeier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Kurt Sandmeier
Newest SOGC notifications: Kurt Sandmeier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005929368, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Leutwyler und Sandmeier AG, in Suhr, CHE-103.950.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2018, Publ. 4396381).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandmeier, Kurt, von Gränichen, in Oberentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Singy, Etienne Nestor, von Estavayer, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Murist, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stauber, Tobias, von Zetzwil, in Moosleerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Lukas, von Gränichen, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005784788, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FC Aarau AG, in Aarau, CHE-109.876.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704419).
Statutenänderung:
12.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung, Organisation und Leitung eines Profi-Fussballspielbetriebes. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonorand, Philipp, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bader, David, von Kestenholz, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmeier, Kurt, von Gränichen, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zubler, Peter, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Rudolf, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Markus, von Fischenthal, in Reitnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Peter, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Marc, von Wegenstetten, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marclay-Merz, Suzanne, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Fabian, von Suhr, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Simon, von Schänis, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005691441, Commercial Registry Office Aargau, (400)
sawo ag, in Suhr, CHE-426.775.062, c/o Leutwyler und Sandmeier AG, Obere Dorfstrasse 6, 5034 Suhr, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, die Überbauung und Verwaltung von eigenen und fremden Grundstücken. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zweckes förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post (E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 22.02.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stauber, Tobias, von Zetzwil, in Moosleerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanetti, Marco Sergio, von Poschiavo, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Reto Sandro, von Mümliswil-Ramiswil, in Unterentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmeier, Kurt, von Gränichen, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Singy, Etienne Nestor, von Estavayer, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.