Reports for FC Aarau AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout FC Aarau AG
- FC Aarau AG has its legal headquarters in Aarau and is active. It operates in the sector «Sport services».
- The management has 10 active persons registered.
- The most recent commercial register change was made on 03.07.2023. You can find all changes under «Notifications».
- The reported UID is the following: CHE-109.876.358.
Management (10)
newest board members
Markus Emanuel Mahler,
Fabian Schmid,
Marc Herzog,
Peter Gloor,
Simon Andreas Thoma
newest authorized signatories
Markus Emanuel Mahler,
Fabian Schmid,
Marc Herzog,
Peter Gloor,
Simon Andreas Thoma
Commercial register information
Entry in the commercial register
07.01.2003
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Aarau
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.3.024.052-7
UID/VAT
CHE-109.876.358
Sector
Sport services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung, Organisation und Leitung eines Profi-Fussballspielbetriebes. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
thv AG | Aarau | 13.01.2003 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: FC Aarau AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005784788, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FC Aarau AG, in Aarau, CHE-109.876.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704419).
Statutenänderung:
12.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung, Organisation und Leitung eines Profi-Fussballspielbetriebes. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonorand, Philipp, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bader, David, von Kestenholz, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmeier, Kurt, von Gränichen, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zubler, Peter, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Rudolf, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Markus, von Fischenthal, in Reitnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Peter, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Marc, von Wegenstetten, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marclay-Merz, Suzanne, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Fabian, von Suhr, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Simon, von Schänis, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005704419, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FC Aarau AG, in Aarau, CHE-109.876.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005359200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Roland, von Leibstadt, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, David, von Kestenholz, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barazetti, Nico, von Ponthaux, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Affolter, Luca, von Leuzigen, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Burki, Sandro, von Biberist, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Page, Frédéric, von Châtonnaye, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Publication number: HR02-1005359200, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FC Aarau AG, in Aarau, CHE-109.876.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005288002).
Statutenänderung:
09.12.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 2'110'000.00 [bisher: CHF 1'710'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'110'000.00 [bisher: CHF 1'710'000.00].
Aktien neu:
42'200 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 34'200 Namenaktien zu CHF 50.00]. Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 21.06.2021 gemäss Statuten. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.