Sandro Burki
domiciled in Würenlos, from Biberist Active mandates: Brügglifeld Catering AG, FC Aarau AG and more Connected persons: Peter Gloor, Michael Stutz, Samuel Stutz and more You can stay up to date through "Sandro Burki", please log in or register free of charge.You are now following "Sandro Burki"
Credit rating You can stay up to date through "Sandro Burki", please log in or register free of charge.You are now following "Sandro Burki"
|
Places where people with the name Sandro Burki live
Sectors in which people with the name Sandro Burki work
Business management and administration
Sport services
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Business management and administration
Sport services
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Sandro Burki
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sandro Burki
Publication number: HR01-1005908926, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Brügglifeld Catering AG, in Aarau, CHE-313.606.780, Stadion Brügglifeld, 5000 Aarau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2023. 05.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Verpflegungs- und Restaurationsbetrieben sowie das Erbringen von Dienstleistungen und Beratungsdienstleistungen im Bereich der Restauration. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gloor, Peter, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burki, Sandro, von Biberist, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Michael, von Sarmenstorf, in Malans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Samuel, von Niederwil (AG), in Wohlen (AG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005704419, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FC Aarau AG, in Aarau, CHE-109.876.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005359200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Roland, von Leibstadt, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, David, von Kestenholz, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barazetti, Nico, von Ponthaux, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Affolter, Luca, von Leuzigen, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Burki, Sandro, von Biberist, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates;
Page, Frédéric, von Châtonnaye, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Publication number: HR02-1005670893, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Marco Polo Business Apartments AG, in Würenlos, CHE-162.641.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burki, Sandro, von Biberist, in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frank, Michael Zoltan, von Wettingen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenweger, René, von Oberrohrdorf, in Wohlenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mellingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lleshaj, Mentor, von Brunegg, in Brunegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].