Reports for Eveline Ruppen-Imboden
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Eveline Ruppen-Imboden
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3615095, Commercial Registry Office Valais, (600)
iische shop GmbH, in Stalden VS, CHE-114.712.805, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2009, S. 13, Publ. 5007696).
Statuten neu:
26.06.2017.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 200'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 357'894.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 112'010.44 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 200 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
neppur ag.
Domizil neu:
Talstrasse 14, 3922 Stalden VS.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, schriftlich durch A-Post oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 19.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ruppen-Imboden, Eveline, von Stalden VS, in Stalden VS, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Ruppen, Roger, von Stalden VS, in Stalden VS, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Ruppen, Angelo, von Stalden VS, in Stalden VS, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treuhand Valesia AG (CHE-105.757.720), in Visp, Revisionsstelle.
Publication number: 5007696, Commercial Registry Office Valais
iische shop GmbH, in Stalden VS, CH-600.4.013.648-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2009, S. 21, Publ. 4879846).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abgottspon-Borra, Miranda, von Staldenried, in Staldenried, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruppen-Imboden, Eveline, von Stalden VS, in Stalden VS, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].
Publication number: 4879846, Commercial Registry Office Valais
iische shop GmbH, in Stalden VS, CH-600.4.013.648-7, Talstrasse, 3922 Stalden, neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Statutendatum:
19.01.2009, 4.02.2009.
Zweck:
Betrieb einer Tankstelle, einer Autowaschanlage und allen damit verbundenen Dienstleistungen, Handel mit Konsum- und Investitionsgütern, Food- und Non-Food-Artikeln, Autozubehör, Brennstoffen sowie Handel mit Waren aller Art. Kann Franchisingverträge abschliessen. Kann Zweitniederlassungen errichten. Kann Lizenzen und Patente und Rechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben und errichten. Kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB und Amtsblatt des Kantons Wallis. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 19.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Abgottspon-Borra, Miranda, von Staldenried, in Staldenried, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--;
Ruppen-Imboden, Eveline, von Stalden VS, in Stalden VS, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.