Reports for Josef Kurt Rüttimann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Kurt Rüttimann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004866796, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Städtli - Markt Genossenschaft, in Maienfeld, CHE-105.767.612, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728522).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zyndel, Yvonne, liechtensteinische Staatsangehörige, in Maienfeld, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Rasmussen, Sören, dänischer Staatsangehöriger, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüttimann, Josef Kurt, von Abtwil, in Maienfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benz, Marcel, von Marbach (SG), in Gams, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1774367, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Reben Immobilien AG, in Maienfeld, CHE-103.396.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 9, Publ. 5793078).
Domizil neu:
c/o Josef Rüttimann, Bovelgasse 7, 7304 Maienfeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusca, Dr. W.-Jan, von Locarno, in Maienfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüttimann, Josef, von Abtwil, in Maienfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1034522, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Reben Immobilien AG, in Maienfeld, In erster Linie Erwerb von, Handel mit, Verwaltung und Verkauf von Grundstücken im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.1998, S. 7045).
Statutenänderung:
5.06.2003.
Aktienkapital neu:
CHF 249'000 [bisher: CHF 100'000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 249'000.
Aktien neu:
249 Namenaktien zu CHF 1 000 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1 000].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusca-Lazzarini, Emerita, von Locarno, in Maienfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rusca, Dr. W.-Jan, von Locarno, in Maienfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Weber, Felix, von Netstal, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüttimann, Josef, von Abtwil, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.