Reports for Justin Rüssli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Justin Rüssli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6252162, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Rüssli Architekten AG, in Luzern, CH-100.3.019.815-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2010, S. 12, Publ. 5508898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revia Revisions- und Beratungs AG, in Kriens (CH-100.3.013.088-6), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüssli, Justin, von Luzern und Kriens, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühlmann, Hubert, von Kriens und Hochdorf, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rüssli, Heidi, von Luzern und Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüssli, Walter, von Luzern und Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vollenweider, Rudolf, von Mettmenstetten, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erich Portmann Treuhand & Steuerberatung (CH-100.1.791.711-6), in Kriens, Revisionsstelle.
Publication number: 4024872, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Rüssli Architekten AG, in Luzern, CH-100.3.019.815-5, Projektierung, Realisierung und Bewirtschaftung von Hochbauten, Raumplanungen, Beratungen und Gutachten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 31.12.2002, S. 14, Publ. 794314).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüssli, Justin, von Luzern und Kriens, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Rüssli, Walter, von Luzern und Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].
Publication number: 794314, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Rüssli Architekten AG, in Luzern, Projektierung, Realisierung und Bewirtschaftung von Hochbauten, Raumplanungen, Beratungen und Gutachten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2001, S. 5729).
Statutenänderung:
19.12.2002.
Zweck neu:
Projektierung, Realisierung und Bewirtschaftung von Hochbauten, Raumplanungen, Beratungen und Gutachten;
Handel mit Beteiligungen und Liegenschaften;
Vornahme von Finanz- und Leasinggeschäften;
Abschluss und Vermittlung von Lizenzverträgen;
Handel mit und Verwertung von Patenten.
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 50.-- [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenweider, Rudolf, von Mettmenstetten, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüssli, Justin, von Luzern und Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kriens und Luzern, in Kriens, Sekretär, mit Einzelunterschrift];
Rüssli, Walter, von Luzern und Kriens, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kriens und Luzern, in Kriens, mit Einzelunterschrift];
Rüssli, Heidi, von Luzern und Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kriens und Luzern, in Kriens, mit Einzelunterschrift].