Reports for Ralf Rühling
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ralf Rühling
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3424489, Commercial Registry Office Zug, (170)
Solvians Switzerland AG, in Baar, CHE-113.860.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rühling, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2160839, Commercial Registry Office Zug, (170)
Solvians Switzerland AG, in Baar, CHE-113.860.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 13, Publ. 5970624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rühling, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1944495, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DerivaSoft AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-115.656.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1933149).
Statutenänderung:
15.12.2014.
Firma neu:
Derizone AG.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
Ufmattenstrasse 36, 8303 Bassersdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truong, Ngo Dinh, französischer Staatsangehöriger, in Vitznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schröder, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Göttingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rühling, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nguyen, Tuan Anh, vietnamesischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Vellapillil Hari, Menon Indukumar, indischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.