Reports for Andreas Alexander Rüetschi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Alexander Rüetschi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3193343, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stanzwerk AG, in Unterentfelden, CHE-105.928.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2016, Publ. 3003979).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüetschi-Schmitz, Marcel, von Suhr, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüetschi, Andreas Alexander, von Suhr, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Dieter, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartoloni, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Giano Dell'Umbria (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Domenghini, Federico, von Serravalle, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scarca, Maria Gabriella, italienische Staatsangehörige, in Giano Dell'Umbria (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 952497, Commercial Registry Office Aargau, (400)
SWU Immobilien AG, in Unterentfelden, CHE-327.391.031, c/o Stanzwerk AG, Quellmattstrasse 75, 5035 Unterentfelden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Stanzwerk AG, in Unterentfelden (CHE-105.928.571). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 26.03.2013 Aktiven von CHF 24'970'448.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'500'000.00. Der Aktionär der übertragenden Gesellschaft erhält 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Statutendatum:
24.06.2013.
Zweck:
Verwaltung, Erstellung, Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Rüetschi, Marcel Peter, von Suhr, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüetschi, Andreas Alexander, von Suhr, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-114.008.020), in Aarau, Revisionsstelle.
Publication number: 6770878, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stanzwerk AG, in Unterentfelden, CH-400.3.915.201-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6679580).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüetschi, Andreas Alexander, von Suhr, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].