Reports for Monika Rüegg Bless
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Monika Rüegg Bless
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005435429, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut, in Bern, CHE-108.952.985, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2022, Publ. 1005373099).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg Bless, Monika, von Flums, in Appenzell, Mitglied des Intsitutsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005054946, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige Lutzenberg (Drogenheim), in Lutzenberg, CHE-116.070.171, Engelgass 417, 9426 Lutzenberg, Institut des öffentlichen Rechts (Neueintragung).
Zweck:
Die Vertragspartner errichten und führen unter dem Namen «Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige Lutzenberg (Drogenheim)» eine gemeinsame Therapiestation für Drogenabhängige.
Organisation:
Aufsichtskommission, Betriebskommission, Kontrollstelle und Heimleitung.
Rechtliche Grundlagen:
Vereinbarung über das Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige Lutzenberg (Drogenheim) (GL: GS VIII A/23/3;
SH: RB 343.130;
AR: GS 812.31/ AI: GS 850.1 / SG: GS 325.211/ TG: GS 850.8 ), Beschluss des Landrates Glarus vom 10.02.1982;
Beschluss des Grossen Rates Schaffhausen vom 08.03.1982, in der Volksabstimmung angenommen am 06.06.1982;
Beschluss des Kantonsrates Appenzell Ausserrhoden vom 09.11.1981;
Beschluss des Grossen Rates Appenzell Innerrhoden vom 23.11.1981;
Beschluss des Grossen Rates St.Gallen vom 01.04.1982;
Beschlüsse des Grossen Rates Graubünden vom 20.11.1981 und 02.05.2008;
Beschluss des Grossen Rates Thurgau vom 24.02.1982;
Beschluss des Landtages Fürstentum Liechtenstein vom 17.12.1981.
Vollzugsbeginn:
01.07.1982.
Eingetragene Personen:
Damann, Bruno, von Homburg, in Gossau (SG), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Yves Noël, von Schüpfheim, in Herisau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Komposch, Cornelia, von Davos, in Steckborn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Landolt, Ernst, von Glarus Nord, in Rüdlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lienhard, Maria Anna, genannt Marianne, von Glarus Süd, in Glarus Süd, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pedrazzini, Mauro, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegg Bless, Monika, von Flums, in Appenzell, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Benz, Ignaz, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büeler, Fabian, von Steinen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sittaro, Monika, genannt Monica, von Neckertal, in Teufen (AR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.