Reports for Frédéric Rouvinez
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Frédéric Rouvinez
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005544321, Commercial Registry Office Valais, (621)
WHITEFRONTIER LTD, à Martigny, CHE-264.572.760, société anonyme (No. FOSC 111 du 11.06.2021, Publ. 1005215172).
Inscription ou modification de personne(s):
Rouvinez, Frédéric, de Anniviers, à Martigny, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Rouvinez, Philippe, de Anniviers, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Roberti, Nicolas Jacques Eric Hubert Marie-Ghislain, citoyen belge, à Estoril (PT), administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Viale, Thierry, citoyen français, à Lutry, administrateur, directeur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur, avec signature individuelle].
Publication number: HR02-1005415125, Commercial Registry Office Valais, (626)
Rectification de l'inscription au registre journalier no 623 du 16.02.2022, publiée dans la FOSC no 36 du 21.02.2022 . Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais, à Conthey, CHE-109.309.036, association (No. FOSC 36 du 21.02.2022, Publ. 1005410796).
Inscription ou modification de personne(s):
Delaloye, Mathias, de Ardon, à Ardon, vice-président du comité, avec signature collective à deux mais pas avec un autre vice-président;
Rouvinez, Frédéric, de Anniviers, à Martigny, membre du comité, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1005410796, Commercial Registry Office Valais, (626)
Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais, à Conthey, CHE-109.309.036, association (No. FOSC 98 du 24.05.2018, Publ. 4247253).
Modification des statuts:
27.05.2021.
Nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 2, 1964 Conthey.
Autres adresses:
Case postale 144, 1964 Conthey.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Garcia, Raphaël, de Vernayaz, à Fully, vice-président du comité, avec signature collective à deux mais pas avec un autre vice-président;
Rouvinez, Frédéric, de Anniviers, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux mais pas avec un autre vice-président;
Chappaz, Marie-Thérèse, de Monthey, à Fully, membre du comité, sans droit de signature;
Delaloye, Mathias, de Ardon, à Ardon, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Décaillet Paccolat, Anne-Laure, de Vernayaz, à Vernayaz, vice-présidente du comité, avec signature collective à deux mais pas avec un autre vice-président;
Passaquay, Dominique , de Saint-Maurice, à Monthey, membre du comité, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].