Reports for Marc Patrik Rotter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marc Patrik Rotter
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc Patrik Rotter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3349821, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
cinémask management ag, in Steckborn, CHE-146.396.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2364547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petri Feurer, Beatrice, von Nesslau-Krummenau, Schaffhausen und Zürich, in Schaffhausen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Feurer, Thomas, von Schaffhausen und Nesslau, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Konrad-Petri, Lia Beatrice, von Bern, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotter-Petri, Kim, von Muri bei Bern, in Kilchberg ZH, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rotter, Marc, von Muri bei Bern, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2364547, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
cinémask management ag, in Steckborn, CHE-146.396.275, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, Publ. 2117373).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotter, Marc, von Muri bei Bern, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2064611, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015 publizierten TR-Eintrag Nr. 2'552 vom 19.01.2015schminkbar (europaallee) ag, in Zürich, CHE-385.949.664, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1945147).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Konrad-Petri, Lia Beatrice, von Bern, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Petri, Lia Beatrice];
Rotter, Marc Patrik, von Muri bei Bern, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Rotter, Mark Patrik]. .