Reports for Verena Roth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Verena Roth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1291683, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schellenberg Gartenbau AG, in Bülach, CHE-108.308.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, Publ. 6350172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Hans Peter, von Wald AR, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura;
Grass, Susanne, von Basel, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Verena, von Grindelwald, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1077961, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Egg Bau AG, in Bülach, CH-020.3.000.791-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, Publ. 984063).
Firma neu:
Egg Bau AG in Nachlassliquidation. Mit Urteil vom 05.08.2013 hat das Bezirksgericht Bülach den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt. .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grass, Susanne, von Basel, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Verena, von Grindelwald, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brot, Christoph, von Cazis, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Macias, Roberto, von Schönholzerswilen, in Wangen-Brüttisellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egg-Weber, Andreas, von Bülach, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Egg-Weber, Monika, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Adamas Consulting AG (320.3.069.810-6), in Zürich, Liquidatorin [bisher: definitive Sachwalterin].
Publication number: 6350172, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schellenberg Gartenbau AG, in Bülach, CH-020.3.006.181-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 43, Publ. 5126308).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Hans Peter, von Wald AR, in Bülach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien];
Grass, Susanne, von Basel, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Verena, von Grindelwald, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.