Reports for Roberto Macias
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roberto Macias
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1822339, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Egg & Partner AG, in Bülach, CHE-106.288.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 950495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Macias, Roberto, von Schönholzerswilen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TBO Revisions AG (CHE-103.352.097), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7)].
Publication number: 1077961, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Egg Bau AG, in Bülach, CH-020.3.000.791-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, Publ. 984063).
Firma neu:
Egg Bau AG in Nachlassliquidation. Mit Urteil vom 05.08.2013 hat das Bezirksgericht Bülach den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern geschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt. .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grass, Susanne, von Basel, in Winkel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roth, Verena, von Grindelwald, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brot, Christoph, von Cazis, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Macias, Roberto, von Schönholzerswilen, in Wangen-Brüttisellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egg-Weber, Andreas, von Bülach, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Egg-Weber, Monika, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Adamas Consulting AG (320.3.069.810-6), in Zürich, Liquidatorin [bisher: definitive Sachwalterin].
Publication number: 950495, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Egg & Partner AG, in Bülach, CH-020.3.902.455-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2012, Publ. 6782038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johner, Stephan, von Oberrieden, in Oberrieden, Geschäftsführer und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macias, Roberto, von Schönholzerswilen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].