Reports for Dino Rossi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dino Rossi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004682097, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden, in Olten, CHE-107.537.879, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3728169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossi, Dino, von Buckten, in Lostorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörzer, Roland Michael, von Fehraltorf, in Fehraltorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Hugues Bernard Gérald, von Dürrenäsch, in Delémont, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4246743, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hydro Building Systems Switzerland AG, in Mägenwil, CHE-107.157.040, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3931551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossi, Dino, von Buckten, in Lostorf, Direktor, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gomez, Henri, französischer Staatsangehöriger, in Venerque (FR), Direktor, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärli, Matthias, von Luzern, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzer, Katrin, österreichische Staatsangehörige, in Tiefgraben (AT), Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2923317, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden, in Olten, CHE-107.537.879, Verein (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, Publ. 2704689).
Statutenänderung:
21.04.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aepli, Roman Beat, von Gossau (SG), in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rossi, Dino, von Buckten, in Lostorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willareth, Philippe Felix, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Angelini, Luigi Gino, italienischer Staatsangehöriger, in Saint-Barthélemy (VD), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cerf, Guido Marcel, von Orbe, in Gaiserwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zaba, Jan André, von Wettingen, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.