Reports for Pierre-Alain Rosset
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Pierre-Alain Rosset
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005556001, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation François Fine, à Salvan, CHE-101.952.530, fondation (No. FOSC 93 du 16.05.2018, Publ. 4231809).
Nouvelle adresse:
Rue du Village 18, 1922 Les Granges (Salvan).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Décaillet, Jérôme, de Salvan, à Martigny, président, avec signature collective à deux;
Gross, Françoise, de Salvan, à Salvan, membre, secrétaire, avec signature collective à deux;
Champod, Pierre-André, de Bullet, à Salvan, membre, sans droit de signature;
Fournier, Dominique, de Salvan, à Salvan, membre, sans droit de signature;
Fournier, Pierre, de Salvan, à Salvan, membre, sans droit de signature;
Rosset, Pierre-Alain, de Montagny FR, à Salvan, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Blanchet, Julien, de Leytron, à Salvan, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Fagherazzi, Michel, de Riddes, à Salvan, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Grillet, Marie-Pierre, de Collonge-Bellerive, à Salvan, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Publication number: 1714763, Commercial Registry Office Valais, (621)
TéléMarécottes S.A., à Salvan, CHE-106.990.271, société anonyme (No. FOSC 6 du 10.01.2014, Publ. 1278161).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Voeffray, Roland, de Salvan, à Salvan, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Rosset, Pierre-Alain, de Montagny FR, à Salvan, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Piasenta, Florian, de Salvan, à Salvan, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Jacquier, David, de Salvan, à Salvan, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Publication number: 1113599, Commercial Registry Office Valais, (621)
RPA, Rosset Sàrl, à Salvan, CH-621.4.008.874-2, Route de la Combe 9, 1922 Salvan, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
26.09.2013.
But:
exploitation d'un kiosque avec petite épicerie et commerce de marchandises diverses telles que journaux, livres, produits avec tabac, confiserie, jeux (cf statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 26.09.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Rosset, Pierre-Alain, de Montagny FR, à Salvan, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.