Reports for Andreas Romer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Romer
Newest SOGC notifications: Andreas Romer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004603858, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ehrismann Fertigungstechnik AG, in Hittnau, CHE-103.909.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, S.0, Publ. 6655398).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Andreas, von Amden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kaltbrunn].
Publication number: 2682435, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Romer Mechanik GmbH, in Wetzikon ZH, CHE-113.036.290, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2009, S. 25, Publ. 5348798).
Statutenänderung:
15.02.2016.
Sitz neu:
Hittnau.
Domizil neu:
Stationsstrasse 3, 8335 Hittnau. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arquint, Marianna, von Susch und Scuol, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Andreas, von Amden, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kaltbrunn und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Publication number: 6655398, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ehrismann Fertigungstechnik AG, in Hittnau, CH-020.3.907.494-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28.03.2008, S. 22, Publ. 4403742).
Statutenänderung:
11.04.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer mechanischen Werkstätte sowie aller damit zusammenhängenden Geschäften. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder veräussern, ferner Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.04.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrismann, Hans Ulrich, von Gossau ZH, in Bäretswil, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Ehrismann-Gübeli, Ursula, von Gossau ZH, in Bäretswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura;
Brutsche Treuhand GmbH (CH-020.4.030.181-4), in Hittnau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romer, Andreas, von Amden, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.