Reports for Daniel Werner Rohner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Werner Rohner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006115235, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
atm3 ag, in Grabs, CHE-112.259.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2022, Publ. 1005642714).
Weitere Adressen:
Auenstrasse 10, 9451 Kriessern [bisher: Espenstrasse 139, 9443 Widnau].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Daniel, von Rebstein, in Kriessern (Oberriet (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berneck].
Publication number: HR02-1005642714, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
atm3 ag, in Grabs, CHE-112.259.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005161104).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Werner, von Grabs, in Gams, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sanzo, Nicola, italienischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hengartner, Felix, von Muolen, in Oberriet SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kobelwald (Oberriet SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohner, Daniel, von Rebstein, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriessern (Oberriet SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
RT Treuhand AG (CHE-101.063.794), in Lüchingen (Altstätten), Revisionsstelle [bisher: RT Treuhand AG (CH-320.3.048.679-5), in Altstätten]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Publication number: HR02-1004831811, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
m4 management ag, bisher in Walzenhausen, CHE-404.960.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611799).
Statutenänderung:
15.01.2020.
Sitz neu:
Grabs.
Domizil neu:
Werdenstrasse 72, 9472 Grabs.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hengartner, Felix, von Muolen, in Oberriet (SG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Daniel, von Rebstein, in Bühler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Werner, von Grabs, in Gams, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kesseli, Mario, von Gams, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Anpassung Funktion aufgrund anderer Eintragungspraxis].