Reports for Rudolf Rizzolli
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Rizzolli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4014077, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3036701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzolli, Rudolf, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Antoine, von Lausanne, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonnex, Anne, von Le Grand-Saconnex, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiegelhalter, Thomas Joseph, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3036701, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Urdorf, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2702845).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzolli, Rudolf, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rizzolli, Dr. Rudolf].
Publication number: 1680919, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Sixt Leasing (Schweiz) AG, in Basel, CHE-113.347.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1560615). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kohler, Antoine, von Lausanne, in Genf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rizzolli, Dr. Rudolf, italienischer Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle.