Reports for Ivan Ristic
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Ivan Ristic
Newest SOGC notifications: Ivan Ristic
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005262632, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Baukreation GmbH, in Solothurn, CHE-367.509.296, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080935).
Statutenänderung:
27.05.2021.
Zweck neu:
Erbringung von Bau-, Baumeister-, Reinigungs- und Gartenarbeiten sowie von weiteren Arbeiten im Baunebengewerbe. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen, Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SoBla GmbH (CHE-189.802.556), in Solothurn, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bläsi, Steve, von Solothurn, in Solothurn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ristic, Ivan, serbischer Staatsangehöriger, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004892329, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TFK Handel GmbH, bisher in Burgdorf, CHE-435.793.886, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843151).
Statutenänderung:
27.04.2020.
Firma neu:
AS Dori Bau GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Albisstrasse 152, 8038 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten und Erbringung von Dienstleistungen aller Art des Bauhauptgewerbes sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ristic, Ivan, serbischer Staatsangehöriger, in Biberist, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stojanovic, Dorde, serbischer Staatsangehöriger, in Nis (RS), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smajli, Jeton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004843151, Commercial Registry Office Berne, (36)
TFK Handel GmbH, in Burgdorf, CHE-435.793.886, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2016, Publ. 3103525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janicijevic, Vanja, montenegrinische Staatsangehörige, in Burgdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ristic, Ivan, serbischer Staatsangehöriger, in Biberist, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.