Reports for Gilles Tarek Repond
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gilles Tarek Repond
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005883607, Commercial Registry Office Valais, (626)
Consult'R Repond, précédemment à Zürich, CHE-212.887.274, entreprise individuelle (No. FOSC 126 du 03.07.2017, Publ. 3616309).
Nouveau siège:
Lens.
Nouvelle adresse:
Route de Crans 86, 1978 Lens. Les inscriptions du Registre du commerce ont été traduites et apparaissent dorénavant en français.
Inscription ou modification de personne(s):
Repond, Gilles Tarek, de Val-de-Charmey, à Lens, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: à Zürich].
Publication number: HR02-1004586761, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Hochalpines Institut Ftan AG, in Scuol, CHE-107.056.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533616).
Statutenänderung:
26.01.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.01.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Repond, Gilles Tarek, von Val-de-Charmey, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägelin, Beat, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzle, Hans, von Nürensdorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Gerhard, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4035197, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Hochalpines Institut Ftan AG, in Scuol, CHE-107.056.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3678457).
Statutenänderung:
09.12.2017.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer internationalen Sekundar- und Mittelschule mit regionalem und kantonalem Leistungsauftrag, sowie die Führung eines Internats für Mädchen und Knaben;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [weitere Statutenänderungen betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz Kramel, Beatrice, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budliger, Michael, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fraefel Erb, Ursula, von Uzwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Repond, Gilles Tarek, von Val-de-Charmey, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Roger, von Hittnau, in Kriegstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.