Gilles Tarek Repond
domiciled in Lens, from Val-de-Charmey Active mandates: Consult'R Repond, Junior & Teen Camp Repond & Co Connected persons: Bernard Fernand Repond, Rose Marie Thérèse Repond You can stay up to date through "Gilles Tarek Repond", please log in or register free of charge.You are now following "Gilles Tarek Repond"
Credit rating You can stay up to date through "Gilles Tarek Repond", please log in or register free of charge.You are now following "Gilles Tarek Repond"
|
Places where people with the name Gilles Tarek Repond live
Sectors in which people with the name Gilles Tarek Repond work
Services regarding management consulting
Operation of holiday cottages
Services regarding management consulting
Operation of holiday cottages
Private persons with the name Gilles Tarek Repond
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gilles Tarek Repond
Publication number: HR02-1005883607, Commercial Registry Office Valais, (626)
Consult'R Repond, précédemment à Zürich, CHE-212.887.274, entreprise individuelle (No. FOSC 126 du 03.07.2017, Publ. 3616309).
Nouveau siège:
Lens.
Nouvelle adresse:
Route de Crans 86, 1978 Lens. Les inscriptions du Registre du commerce ont été traduites et apparaissent dorénavant en français.
Inscription ou modification de personne(s):
Repond, Gilles Tarek, de Val-de-Charmey, à Lens, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: à Zürich].
Publication number: HR02-1004586761, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Hochalpines Institut Ftan AG, in Scuol, CHE-107.056.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2019, Publ. 1004533616).
Statutenänderung:
26.01.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.01.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Repond, Gilles Tarek, von Val-de-Charmey, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägelin, Beat, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzle, Hans, von Nürensdorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Gerhard, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4035197, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Hochalpines Institut Ftan AG, in Scuol, CHE-107.056.870, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3678457).
Statutenänderung:
09.12.2017.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer internationalen Sekundar- und Mittelschule mit regionalem und kantonalem Leistungsauftrag, sowie die Führung eines Internats für Mädchen und Knaben;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [weitere Statutenänderungen betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschanz Kramel, Beatrice, von Zürich, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budliger, Michael, von Küsnacht (ZH), in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fraefel Erb, Ursula, von Uzwil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Repond, Gilles Tarek, von Val-de-Charmey, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Roger, von Hittnau, in Kriegstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.