Reports for Leo Rennhard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Leo Rennhard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004476748, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Marking System Schweiz AG, bisher in Freienbach, CHE-101.588.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2432239).
Statutenänderung:
26.09.2018.
Sitz neu:
Boswil.
Domizil neu:
Krummgasse 8f, 5623 Boswil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rennhard, Leo, von Böttstein, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dürst, Rita Esther, genannt Esther, von Zürich, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althoff, Kai, von Lengnau (AG), in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2432239, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Marking System Schweiz AG, in Freienbach, CHE-101.588.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1746891).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rennhard, Leo, von Böttstein, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon SZ, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Dürst, Rita Esther, genannt Esther, von Zürich, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6778578, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Clari AG, bisher in Oberrieden, CH-130.0.005.658-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2010, S. 28, Publ. 5578230).
Gründungsstatuten:
05.03.2010.
Statutenänderung:
11.07.2012.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Im Gräfli 10, 8808 Pfäffikon SZ.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürst, Rita Esther, von Zürich und Glarus Süd, in Freienbach, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Luchsingen, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rennhard, Leo, von Böttstein, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.