Leo Rennhard
domiciled in Freienbach, from Böttstein Active mandates: Clari AG Connected persons: Rita Esther Dürst You can stay up to date through "Leo Rennhard", please log in or register free of charge.You are now following "Leo Rennhard"
Credit rating You can stay up to date through "Leo Rennhard", please log in or register free of charge.You are now following "Leo Rennhard"
|
Places where people with the name Leo Rennhard live
Sectors in which people with the name Leo Rennhard work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Leo Rennhard
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Leo Rennhard
Publication number: HR02-1004476748, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Marking System Schweiz AG, bisher in Freienbach, CHE-101.588.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2432239).
Statutenänderung:
26.09.2018.
Sitz neu:
Boswil.
Domizil neu:
Krummgasse 8f, 5623 Boswil.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rennhard, Leo, von Böttstein, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dürst, Rita Esther, genannt Esther, von Zürich, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althoff, Kai, von Lengnau (AG), in Boswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2432239, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Marking System Schweiz AG, in Freienbach, CHE-101.588.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1746891).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rennhard, Leo, von Böttstein, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon SZ, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Dürst, Rita Esther, genannt Esther, von Zürich, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6778578, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Clari AG, bisher in Oberrieden, CH-130.0.005.658-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2010, S. 28, Publ. 5578230).
Gründungsstatuten:
05.03.2010.
Statutenänderung:
11.07.2012.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Im Gräfli 10, 8808 Pfäffikon SZ.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürst, Rita Esther, von Zürich und Glarus Süd, in Freienbach, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Luchsingen, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rennhard, Leo, von Böttstein, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.