Reports for Bruno Renggli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Bruno Renggli
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Renggli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2260185, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bergkäserei Marbach AG, in Escholzmatt-Marbach, CHE-113.287.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015, Publ. 2149987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Fritz, von Schangnau, in Eggiwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaun, Christian, von Beatenberg, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Christian, von Schangnau, in Eggiwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Pirmin, von Beromünster, in Hildisrieden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renggli, Bruno, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Peter, von Rain, in Rain, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, André, von Willisau und Ufhusen, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1707469, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Käserei Marbach-Schangnau AG, in Escholzmatt-Marbach, CHE-113.287.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2013, Publ. 973083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Hans, von Eggiwil, in Marbach LU, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Pius, von Marbach LU, in Marbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reber, Fritz, von Schangnau, in Eggiwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wigger, Benjamin, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Marbach LU, in Marbach LU];
Jaun, Christian, von Beatenberg, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Schangnau, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egli, Christian, von Schangnau, in Eggiwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furrer, Pirmin, von Beromünster, in Hildisrieden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renggli, Bruno, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Marbach LU, in Marbach LU, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaun, Michael, von Beatenberg, in Escholzmatt-Marbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Schangnau];
Lufida Revisions AG (CHE-241.672.913), in Schüpfheim, Revisionsstelle [bisher: Lufida Revisions AG, in Schüpfheim (CH-100.9.789.014-1)].
Publication number: 1047689, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wasserversorgungs-Genossenschaft Marbach, in Marbach LU, CH-100.5.008.026-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6800014).
Sitz neu:
Escholzmatt-Marbach. [Gemeindefusion per 01.01.2013 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Bruno, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: von Marbach LU, in Marbach LU];
Zihlmann, Heinz, von Escholzmatt-Marbach, in Escholzmatt-Marbach, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: von Marbach LU, in Marbach LU];
Wittwer, Stefan, von Linden, in Escholzmatt-Marbach, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Marbach LU].