Reports for Pirmin Furrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pirmin Furrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004982267, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
ZMP Invest AG, in Luzern, CHE-112.927.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4314223).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Werner, von Zug, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Pirmin, von Beromünster, in Hildisrieden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004916047, Commercial Registry Office Berne, (36)
Branchenorganisation Milch (BO Milch), in Bern, CHE-173.828.314, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678697).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frefel, Roland, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigler, Rudolf, von Worb, in Moosseedorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willimann, Markus Josef , von Emmen und Hohenrain, in Oberkirch LU (Oberkirch), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buttisholz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Banga, Christian, von Münchenstein, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Furrer, Pirmin, von Beromünster, in Hildisrieden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gygax, Jacques, von Thunstetten, in Courtételle, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hagenbuch, Stephan, von Oberlunkhofen, in Marly, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hirt, Lorenz Ulrich, von Twann-Tüscherz, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kern, Hanspeter, von Buchberg, in Buchberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Muntwyler, Marc André, von Basel, in Bubikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oberli, Christian Emil, von Rüderswil, in Rossrüti (Wil (SG)), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Roch, Didier, von Ballens, in Ballens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwager, René Julius, von Bichelsee-Balterswil, in Seuzach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schweizer, Werner, von Riggisberg, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004677675, Commercial Registry Office Berne, (36)
LactoFama AG, in Bern, CHE-435.655.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762019). Gemäss Erklärung vom 17.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chevalley, Jean Bernard, von Puidoux, in Puidoux, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Walter Niklaus, von Schenkon, in Schönenberg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Pirmin, von Beromünster, in Hildisrieden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Donat Martin, von Diessbach bei Büren, in Diessbach bei Büren, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle;
Scherz, Robert, von Köniz, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Hans Peter, von Buchberg, in Buchberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Stephan, von Diessbach bei Büren, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.